Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Navne | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Bibranche | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beddingen 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Beddingen 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2005-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: BYGGESELSKABET UNIVERSITETSPARKEN EJERLEJLIGHEDER ApS. (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2005-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet F af 01.07.2015 ApS. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2005-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: JEGSTRUPPARKEN ApS. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2014-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET BEDDINGEN ApS. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2014-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Marine One Tower P/S. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2016-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Tuborg Park Aalborg. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2017-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S 15/11 2017. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2017-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Byggeselskab GGN. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2018-09-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Petersborg Oase K/S. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Byggeselskab SP-E. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Byggeselskab BS E-III. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: BS Egedal RESI I K/S. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-08-21 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Byggeselskab SPN II. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: N7 Søparken 2 ApS. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Byggeselskab TEBA. (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-09-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Byggeselskab SPTN ApS. (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 2E Group Komplementar ApS. (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TSG Group Ejendomme P/S. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-20 tilføjes Navne: TSG Projekt I A/S (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-19 fjernes Navne: 2E Projektudvikling I A/S (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 tilføjes Vedtægter: 2022-12-20 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beddingen 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2022-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vossvej 27, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-08-31 tilføjes Bestyrelse: Joachim Sand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 fjernes Bestyrelse: Maria Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-29 tilføjes Bestyrelse: Maria Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-06-29 fjernes Bestyrelse: Jette Skovsgård Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-04 tilføjes Bestyrelse: Anders Peter Manstrup Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-02-04 fjernes Bestyrelse: Malene Minde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-29 tilføjes Bestyrelse: Malene Minde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2017-08-29 fjernes Bestyrelse: Anders Peter Manstrup Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vossvej 27, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2015-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-24 tilføjes Navne: 2E Projektudvikling I A/S (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2015-11-23 fjernes Navne: DANSK PROJEKTPARTNER A/S (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-24 tilføjes Vedtægter: 2015-11-24 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2015-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og finansiering og anden hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 tilføjes Navne: DANSK PROJEKTPARTNER A/S (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2014-08-17 fjernes Navne: 2E EJENDOMSUDVIKLING III A/S (offentliggjort 2014-08-29)
Den 2014-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 tilføjes Vedtægter: 2014-08-18 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2013-12-09 tilføjes Navne: 2E EJENDOMSUDVIKLING III A/S (offentliggjort 2014-08-29)
Den 2013-12-08 fjernes Navne: DANSK PROJEKTPARTNER A/S (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2013-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Tranders Vej 11, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2013-04-17 tilføjes Bestyrelse: Anders Peter Manstrup Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-17 fjernes Bestyrelse: Troels Christian Vejby (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Legale ejere: TSG Group A/S (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2012-09-30 tilføjes Reelle ejere: Jesper Skovsgaard (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2012-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-20 tilføjes Direktion: Jesper Skovsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-10 fjernes Direktion: Jesper Skovsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Tranders Vej 11, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2010-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lendumvej 77, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2010-06-25)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lendumvej 77, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2010-06-25)
Den 2010-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg (offentliggjort 2009-06-10)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg (offentliggjort 2009-06-10)
Den 2009-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vossvej 27, 9000 Aalborg (offentliggjort 2009-04-16)
Den 2009-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vossvej 27, 9000 Aalborg (offentliggjort 2009-04-16)
Den 2009-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Kanalgade 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2007-08-23)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-08-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2005-03-14)
Den 2007-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-09-24 tilføjes Bestyrelse: Troels Christian Vejby (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Navne: DANSK PROJEKTPARTNER A/S (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2007-09-23 fjernes Navne: DANSK PROJEKTPARTNER ApS (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-11-02)
Den 2007-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Kanalgade 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2007-08-23)
Den 2007-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 7, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-05-21 tilføjes Direktion: Jesper Skovsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-21 fjernes Direktion: Anders Jørgen Sønderstrup Røge (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-21 tilføjes Navne: DANSK PROJEKTPARTNER ApS (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-05-20 fjernes Navne: HOLMSØ PROJEKTPARTNER 2 ApS (offentliggjort 2003-08-11)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 7, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 7, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2003-08-11)
Den 2006-11-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB BN HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-14 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2005-03-14)
Den 2005-03-13 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 7, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2003-08-11)
Den 2003-07-01 tilføjes Direktion: Anders Jørgen Sønderstrup Røge (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-01 fjernes Direktion: Troels Christian Vejby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-01 tilføjes Navne: HOLMSØ PROJEKTPARTNER 2 ApS (offentliggjort 2003-08-11)
Den 2003-07-01 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB BN HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Revisor: Bent Abel Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Bestyrelse: Edith Margareth Vejby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Løven 5, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 fjernes Navne: MØBELLAND AALBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-09 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Vejby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-09 fjernes Bestyrelse: Brian Tonnisen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-09 tilføjes Direktion: Troels Christian Vejby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-09 fjernes Direktion: Brian Tonnisen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-25 tilføjes Revisor: Bent Abel Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-24 fjernes Revisor: JYDSK REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-30 tilføjes Navne: MØBELLAND AALBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-29 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3119 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-15 tilføjes Bestyrelse: Brian Tonnisen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-15 tilføjes Direktion: Brian Tonnisen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-15 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-15 tilføjes Revisor: JYDSK REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-15 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løven 5, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3119 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)