Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsparken 106, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Direktion: Ole Berggren Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-29 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Legale ejere: F. UHRENHOLT HOLDING A/S (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Navne: F. UHRENHOLT TRADING ApS (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-10-01 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Reelle ejere: Sune Uhrenholt, Frank Uhrenholt (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Stiftere: UHRENHOLT A/S (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 tilføjes Direktion: Ole Berggren Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2017-03-01 fjernes Direktion: Flemming Ib Windfeld (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-19 tilføjes Reelle ejere: Sune Uhrenholt, Frank Uhrenholt (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2012-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, import og eksport af ost og andre fødevarer samt fabrikation og anden dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2012-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2012-04-02 tilføjes Vedtægter: 2012-04-02 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2012-04-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Direktion: Flemming Ib Windfeld (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-01 fjernes Direktion: Jan Rahbech (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2010-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2008-12-29 tilføjes Direktion: Jan Rahbech (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-29 fjernes Direktion: Karin Bonne Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-09 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsparken 106, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsparken 106, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2006-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsparken 106, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2006-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Faurskov Allé 6, 5560 Aarup (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2005-07-12 tilføjes Direktion: Karin Bonne Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-12 fjernes Direktion: Hans Jørgen Guldberg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-10-01 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2002-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faurskov Allé 6, 5560 Aarup (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2002-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårevej 26, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-26 tilføjes Legale ejere: F. UHRENHOLT HOLDING A/S (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2000-09-14 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Guldberg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-14 fjernes Direktion: Frank Uhrenholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-09 tilføjes Direktion: Frank Uhrenholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-09 fjernes Direktion: Karin Bonne Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-01-27 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-27 fjernes Revisor: EJENDOMSAKTIESELSKABET HUNDERUPVEJ 116. ODENSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårevej 26, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-29 tilføjes Direktion: Karin Bonne Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 1996-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-29 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 1996-04-29 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-29 tilføjes Navne: F. UHRENHOLT TRADING ApS (offentliggjort 2022-09-06)
Den 1996-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 1996-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 1996-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-06)
Den 1996-04-29 tilføjes Revisor: EJENDOMSAKTIESELSKABET HUNDERUPVEJ 116. ODENSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-29 tilføjes Stiftere: UHRENHOLT A/S (offentliggjort 2022-09-06)
Den 1996-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 1996-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-06)