Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Berggren Madsen | 01.03.2017 | 06.09.2022 | adm. dir |
Flemming Ib Windfeld | 01.03.2011 | 01.03.2017 | adm. dir |
Jan Rahbech | 29.12.2008 | 01.03.2011 | adm. dir |
Karin Bonne Jensen | 12.07.2005 | 29.12.2008 | adm. dir |
Hans Jørgen Guldberg | 14.09.2000 | 12.07.2005 | adm. dir |
Frank Uhrenholt | 09.10.1998 | 14.09.2000 | direktør |
Karin Bonne Jensen | 29.04.1996 | 09.10.1998 | direktør |