Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Revisor | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-09-11 sletter virksomheden Ejerskaber: RØN PETERSEN ApS. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gotlandsvej 20, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skivevej 103, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-23 tilføjes Legale ejere: Ellen Marie Christensen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-11-23 fjernes Legale ejere: Erik Eigil Christensen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-11-23 tilføjes Reelle ejere: Ellen Marie Christensen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-11-22 tilføjes Direktion: Ellen Marie Christensen (direktør) (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-11-22 fjernes Direktion: Erik Eigil Christensen (direktion) (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggeri og køb, salg og udlejning af fast ejendom, udlejning af driftsmidler, samt investering, financiering og interessent i leasingselskab m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Vedtægter: 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Direktion: Erik Eigil Christensen (direktion) (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2006-05-08 fjernes Direktion: Søren Christian Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-21 fjernes Revisor: Anders Christian Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 tilføjes Direktion: Søren Christian Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 fjernes Direktion: Ellen Marie Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skivevej 103, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2000-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornvænget 23, 7800 Skive (offentliggjort 2000-08-21)
Den 2000-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvænget 23, 7800 Skive (offentliggjort 2000-08-21)
Den 2000-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skivevej 103, 8800 Viborg (offentliggjort 2000-07-28)
Den 2000-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skivevej 103, 8800 Viborg (offentliggjort 2000-07-28)
Den 2000-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 tilføjes Revisor: Anders Christian Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Revisor: SELSKABET AF 1. 12 - 95 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-07 fjernes Direktion: Erik Eigil Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-08-29 tilføjes Direktion: Erik Eigil Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-08-29 tilføjes Legale ejere: Erik Eigil Christensen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 1975-08-29 tilføjes Navne: ApS INVESTBRO. VIBORG (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-08-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1975-08-29 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 1. 12 - 95 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)