Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Erik Eigil Christensen | 29.08.1975 | 23.11.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
RØN PETERSEN ApS (CVR 34700923) | NORMAL | 11.09.2012 | 10.05.2017 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |