Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susan Jørgensen | 22.05.2014 | 18.08.2021 | direktør |
Nils Byskov-Ottosen | 03.05.2004 | 27.08.2014 | direktør |
Ulf Barlyng | 06.06.2001 | 03.05.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Uffe Nielsen | 19.06.2018 | 18.08.2021 | formand |
Helle Friis | 23.11.2016 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Revsbæk | 03.02.2014 | 19.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Perch | 03.02.2014 | 19.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anette Brix Andreasen | 03.02.2014 | 19.06.2018 | formand |
Linda Frederiksen | 03.02.2014 | 03.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Niels Bjarne Hauschildt Milling | 09.01.2013 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Ole Jørgensen | 01.01.2013 | 23.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Niels Deleorang Kelberg | 19.02.2010 | 03.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anders Ellegaard | 01.09.2008 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Ivan Sørensen | 15.04.2008 | 19.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Lene Marianne Lassen | 23.01.2007 | 15.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Schou | 06.06.2006 | 19.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Edwin Larsen | 16.01.2006 | 23.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Solvejg Marianne Larsen | 28.06.2004 | 01.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kim Holmberg Hansen | 01.01.2002 | 09.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Benny Petersen | 01.01.2002 | 19.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ove Lindy Nymark Christensen | 01.01.2002 | 23.01.2007 | formand |
Kjeld Østergaard-Jensen | 01.01.2002 | 16.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Bent Rold Andersen | 01.01.2002 | 16.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Niels Pedersen | 06.06.2001 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jensen | 06.06.2001 | 19.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Gert Uffe Nielsen | 06.06.2001 | 18.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Poul Egon Jensen | 06.06.2001 | 01.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Sofie Camilla Rasmussen | 06.06.2001 | 01.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Svend Jørgen Jensen | 06.06.2001 | 01.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kjær Nielsen | 06.06.2001 | 01.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Tina Madsen | 06.06.2001 | 01.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Frank Martens | 06.06.2001 | 01.01.2002 | formand |