Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Tegningsregel | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-05-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NAESBORG A/S. (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2022-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 24-26, 2., 4700 Næstved (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-26 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-26 fjernes Kontaktoplysninger: naesborg@naesborg.dk (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-26 fjernes Navne: NÆSBORGFONDEN (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-26 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2021-12-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2021-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2021-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-18 fjernes Bestyrelse: Niels Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-18 fjernes Direktion: Susan Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 tilføjes Bestyrelse: Gert Uffe Nielsen (formand) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-06-19 fjernes Bestyrelse: Erik Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-18 fjernes Bestyrelse: Gert Uffe Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-04 tilføjes Vedtægter: 2017-10-04 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-23 tilføjes Bestyrelse: Helle Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-11-23 fjernes Bestyrelse: Kurt Ole Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-27 fjernes Direktion: Nils Byskov-Ottosen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-22 tilføjes Direktion: Susan Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-03 tilføjes Bestyrelse: Linda Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-03 fjernes Bestyrelse: Niels Deleorang Kelberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-09 tilføjes Bestyrelse: Niels Bjarne Hauschildt Milling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-09 fjernes Bestyrelse: Kim Holmberg Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kurt Ole Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 fjernes Bestyrelse: Solvejg Marianne Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-19 tilføjes Bestyrelse: Niels Deleorang Kelberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-19 fjernes Bestyrelse: Kurt Benny Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Ellegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2008-09-01 fjernes Bestyrelse: Poul Egon Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-15 tilføjes Bestyrelse: Kurt Ivan Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-15 fjernes Bestyrelse: Lene Marianne Lassen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2005-03-15)
Den 2007-01-23 tilføjes Bestyrelse: Lene Marianne Lassen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-23 fjernes Bestyrelse: Ove Lindy Nymark Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 24-26, 2., 4700 Næstved (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 24-26, 2., 4700 Næstved (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2006-06-06 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Schou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 fjernes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 fjernes Bestyrelse: Kjeld Østergaard-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-16 tilføjes Bestyrelse: Edwin Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-16 fjernes Bestyrelse: Bent Rold Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2005-03-15)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-30 fjernes Bibranche: Arbejdsformidling (offentliggjort 2003-04-08)
Den 2004-06-30 fjernes Hovedbranche: Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 tilføjes Bestyrelse: Solvejg Marianne Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-03 tilføjes Direktion: Nils Byskov-Ottosen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-03 fjernes Direktion: Ulf Barlyng (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-03 tilføjes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 fjernes Revisor: Kommunernes Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-01 fjernes Bestyrelse: Hanne Sofie Camilla Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: naesborg@naesborg.dk (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 24-26, 2., 4700 Næstved (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2003-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dania 5, 2., 4700 Næstved (offentliggjort 2003-06-13)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-07 fjernes Kontaktoplysninger: naesborg@post6.tele.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Arbejdsformidling (offentliggjort 2003-04-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Bestyrelse: Bent Rold Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-01 fjernes Bestyrelse: Frank Martens (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dania 5, 2., 4700 Næstved (offentliggjort 2003-06-13)
Den 2001-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Dania 5, 2., 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-06 tilføjes Bestyrelse: Frank Martens (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-06 tilføjes Direktion: Ulf Barlyng (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-06 tilføjes Formål: Fonden har til formål at medvirke til, at så mange som muligt kommer i beskæftigelse eller fastholdes i beskæftigelse på det private arbejdsmarked. (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2001-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2001-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2001-06-06 tilføjes Navne: NÆSBORGFONDEN (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2001-06-05 fjernes Navne: NÆSBORG FONDEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-06 tilføjes Revisor: Kommunernes Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-06 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller direktøren, af et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2001-06-06 tilføjes Vedtægter: 2001-06-06 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2001-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2001-06-05 fjernes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: naesborg@post6.tele.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dania 5, 2., 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 1995-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 1995-08-01 tilføjes Hovedbranche: Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-08-01 tilføjes Navne: NÆSBORG FONDEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 1995-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 1995-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-24)
Den 1995-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-10)