Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Binavne |
Den 2009-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Møgelhøj 8, 8520 Lystrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-26 fjernes Direktion: Poul Henrik Hauge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-26 fjernes Kontaktoplysninger: info@amitech.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-26 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 14.7.2006 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Revisor: Erik Hebsgaard Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Stiftere: HLH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af computere og andet it-udstyr (offentliggjort 2002-12-16)
Den 2006-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 14.7.2006 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-13 fjernes Navne: AMITECH PRODUKTIONS SERVICE ApS (offentliggjort 2005-04-27)
Den 2006-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Vedtægter: 2006-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-19 tilføjes Navne: AMITECH PRODUKTIONS SERVICE ApS (offentliggjort 2005-04-27)
Den 2005-04-18 fjernes Navne: AMITECH PRODUKTIONS SERVICE A/S (offentliggjort 2001-10-15)
Den 2005-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-19 fjernes Bestyrelse: Lars Henrik Bjerg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af computere og andet it-udstyr (offentliggjort 2002-12-16)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@amitech.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-04 tilføjes Bestyrelse: Lars Henrik Bjerg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-04 tilføjes Direktion: Poul Henrik Hauge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-04 fjernes Direktion: Klaus Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-04 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-10-03 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-04 tilføjes Navne: AMITECH PRODUKTIONS SERVICE A/S (offentliggjort 2001-10-15)
Den 2001-10-03 fjernes Navne: GLOBUS IT-PARTNER A/S (offentliggjort 2000-08-31)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-30 fjernes Bestyrelse: Klaus Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-21 tilføjes Navne: GLOBUS IT-PARTNER A/S (offentliggjort 2000-08-31)
Den 2000-08-20 fjernes Navne: ALCOTINI ERHVERV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-08-21 fjernes Binavne: BLUE BITE A/S, ALCOTINI RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-25 fjernes Bestyrelse: Lotte Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-16 tilføjes Navne: ALCOTINI ERHVERV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-15 fjernes Navne: BLUE BITE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-15 tilføjes Bestyrelse: Klaus Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Direktion: Klaus Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 fjernes Direktion: Frank Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 fjernes Binavne: DATA SUPPORT RANDERS A/S, BLUE BITE INTERNATIONAL A/S, BLUE BITE DANMARK A/S, ALCONTINI RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-01 tilføjes Bestyrelse: Lotte Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 fjernes Bestyrelse: Lars Henrik Bjerg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Direktion: Poul Henrik Hauge (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 fjernes Direktion: Poul Henrik Hauge (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-02 tilføjes Navne: BLUE BITE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-01 fjernes Navne: ALCOTINI RANDERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-15 tilføjes Revisor: Erik Hebsgaard Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Revisor: Frede Bang Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelhøj 8, 8520 Lystrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-16 tilføjes Bestyrelse: Lars Henrik Bjerg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Binavne: DATA SUPPORT RANDERS A/S, BLUE BITE INTERNATIONAL A/S, BLUE BITE DANMARK A/S, ALCONTINI RANDERS A/S, BLUE BITE A/S, ALCOTINI RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-16 tilføjes Navne: ALCOTINI RANDERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Revisor: Frede Bang Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Stiftere: HLH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)