Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirsebærvej 2, 4295 Stenlille (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Hovedbranche: Reparation af elektrisk udstyr (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Legale ejere: Mr. Hsu, Tzu-Jen (also known as Kevin Hsu) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Navne: DANSK RADIO COMM. ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Reelle ejere: Mr. Hsu, Tzu-Jen (also known as Kevin Hsu) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Stiftere: Jørn Hansen, Ellen Marie Hansen (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-17 fjernes Direktion: Kevin T. J. Hsu (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2022-06-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Revisor: Hans Aagaard Larsen (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsebærvej 2, 4295 Stenlille (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2020-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 17, 4295 Stenlille (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: drac@dansk-radio.com (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 17, 4295 Stenlille (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2018-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 17, 4295 Stenlille (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: drac@dansk-radio.com (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2009-10-01 tilføjes Direktion: Kevin T. J. Hsu (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2009-10-01 tilføjes Legale ejere: Mr. Hsu, Tzu-Jen (also known as Kevin Hsu) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2009-10-01 tilføjes Reelle ejere: Mr. Hsu, Tzu-Jen (also known as Kevin Hsu) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2009-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 17, 4295 Stenlille (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2009-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Jordemodervej 40, 4100 Ringsted (offentliggjort 2009-01-08)
Den 2009-09-30 fjernes Direktion: Klaus Lundtofte (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation af kommunikationsudstyr og andet elektronisk udstyr (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2009-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2009-09-19 tilføjes Vedtægter: 2009-09-19 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation af elektrisk udstyr (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Elektromekaniske værksteder (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-20 tilføjes Direktion: Klaus Lundtofte (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-20 fjernes Direktion: Jørn Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-20 fjernes Bestyrelse: Ellen Marie Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jordemodervej 40, 4100 Ringsted (offentliggjort 2009-01-08)
Den 2003-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Valbyvej 20, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-14 tilføjes Bestyrelse: Ellen Marie Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2000-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Elektromekaniske værksteder (offentliggjort 2002-01-04)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Elektromekaniske værksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valbyvej 20, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-01 tilføjes Direktion: Jørn Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 1995-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 1995-11-01 tilføjes Hovedbranche: Elektromekaniske værksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-01 tilføjes Navne: DANSK RADIO COMM. ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 1995-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 1995-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 1995-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-14)
Den 1995-11-01 tilføjes Revisor: Hans Aagaard Larsen (offentliggjort 2022-07-14)
Den 1995-11-01 tilføjes Stiftere: Jørn Hansen, Ellen Marie Hansen (offentliggjort 2023-10-26)
Den 1995-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 1995-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)