Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kevin T. J. Hsu | 01.10.2009 | 17.08.2023 | adm. dir |
Klaus Lundtofte | 20.03.2006 | 30.09.2009 | adm. dir |
Jørn Hansen | 01.11.1995 | 20.03.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Hansen | 14.09.2000 | 20.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Lundtofte | 14.09.2000 | 20.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kevin Tzu-Jen Hsu | 14.09.2000 | 20.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ellen Marie Hansen | 14.09.2000 | 20.03.2006 | formand |