Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Navne | Hovedbranche | Reelle ejere | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-23 tilføjes Legale ejere: G.F.K. Holding ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-23 fjernes Legale ejere: Kurt Freiberg (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benediktevej 6, 6270 Tønder (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosinfeltvej 137, 6270 Tønder (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosinfeltvej 137, 6270 Tønder (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Benediktevej 6, 6270 Tønder (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug fra selskabets landbrugsejendom eller ejendomme, erhvervsmæssig udlejning af jordarealer til grusindvinding, udlejning samt handel og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren, af formanden, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 tilføjes Vedtægter: 2014-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 fjernes Revisor: Dansk Revision Tønder I/S Reg. Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-25 tilføjes Bestyrelse: Grete Katrine Freiberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-25 fjernes Bestyrelse: Helmut Jørn Callesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-07 tilføjes Bestyrelse: Katja Freiberg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-07 fjernes Bestyrelse: Adolf Nissen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-07 tilføjes Direktion: Kurt Freiberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-07 fjernes Direktion: Adolf Nissen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-12 tilføjes Bestyrelse: Helmut Jørn Callesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-27 tilføjes Navne: K.F. UGE A/S (offentliggjort 2011-01-28)
Den 2011-01-26 fjernes Navne: K.F. & H.F. TØNDER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Revisor: Dansk Revision Tønder I/S Reg. Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 fjernes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Direktion: Adolf Nissen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-22 fjernes Direktion: Hermann Andersen Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-22 fjernes Bestyrelse: Hermann Andersen Christensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-09 tilføjes Legale ejere: Kurt Freiberg (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2007-12-09 tilføjes Reelle ejere: Kurt Freiberg (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benediktevej 6, 6270 Tønder (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Benediktevej 6, 6270 Tønder (offentliggjort 2006-01-18)
Den 2006-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benediktevej 6, 6270 Tønder (offentliggjort 2006-01-18)
Den 2006-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr Landevej 24, 6270 Tønder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-17 tilføjes Bestyrelse: Adolf Nissen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-17 fjernes Bestyrelse: Hans Friedrich Freiberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-06 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Freiberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-06 fjernes Bestyrelse: Preben Gundersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr Landevej 24, 6270 Tønder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-13 tilføjes Bestyrelse: Preben Gundersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-13 tilføjes Direktion: Hermann Andersen Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-13 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-13 tilføjes Navne: K.F. & H.F. TØNDER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-13 tilføjes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-13 tilføjes Stiftere: Preben Gundersen, Kurt Freiberg, Hans Friedrich Freiberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)