Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kurt Freiberg | 07.01.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Adolf Nissen | 22.04.2009 | 07.01.2013 | direktør |
Hermann Andersen Christensen | 13.10.1995 | 22.04.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Grete Katrine Freiberg | 25.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Freiberg | 07.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Katja Freiberg | 07.01.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helmut Jørn Callesen | 12.06.2012 | 25.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Adolf Nissen | 17.01.2006 | 07.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Freiberg | 06.09.2001 | 17.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Hermann Andersen Christensen | 13.10.1995 | 22.04.2009 | suppleant |
Hans Friedrich Freiberg | 13.10.1995 | 17.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Preben Gundersen | 13.10.1995 | 06.09.2001 | bestyrelsesmedlem |