Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Emil Pipers Vej 28, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-28 fjernes Bestyrelse: Finn Ølbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Direktion: Peter Ølbye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-28 fjernes Navne: DTE METAL WORKS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen, Helen Mimi Janniche (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-21 fjernes Revisor: Henrik Søeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-18 tilføjes Bestyrelse: Bendt Ølbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-12 tilføjes Bestyrelse: Petra Ølbye (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 fjernes Bestyrelse: Aase Ølbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-15 tilføjes Bestyrelse: Finn Ølbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-15 tilføjes Direktion: Finn Ølbye (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 fjernes Bestyrelse: Peter Ølbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 tilføjes Navne: DTE METAL WORKS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-22 fjernes Navne: VICH 4329 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-22 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-22 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-22 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen, en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-10 tilføjes Vedtægter: 1996-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Pipers Vej 28, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-01 tilføjes Navne: VICH 4329 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, Henrik Søeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen, Helen Mimi Janniche (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)