Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Xiaonan Zhang | 17.03.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Wu Jun | 07.05.2019 | 17.03.2021 | adm. dir |
Deng Huiyan | 15.04.2019 | 07.05.2019 | adm. dir |
Wu Jun | 22.11.2017 | 15.04.2019 | adm. dir |
Hao Chen | 22.11.2017 | 22.11.2017 | adm. dir |
Paul William Bram | 17.01.2017 | 03.11.2017 | adm. dir |
Pieter Oosting | 04.06.2015 | 17.01.2017 | adm. dir |
Bernd Loeser | 23.04.2014 | 27.05.2015 | direktør |
Thomas Elsborg Jensen | 06.01.2010 | 07.03.2014 | adm. dir |
Larry Douglas Hansen | 06.01.2010 | 06.01.2010 | direktør |
Lars Fredrik Olof Pappila | 12.08.2004 | 05.10.2005 | direktør |
Tom Olesen | 01.06.2000 | 01.11.2009 | direktør |
Lars Friis Østergaard | 03.01.2000 | 04.05.2000 | direktør |
Christian Poulsen | 14.06.1995 | 01.11.2009 | adm. dir |
Kasper Wodschow | 14.06.1995 | 03.01.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Xiaonan Zhang | 17.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Qin Huang | 18.12.2020 | formand |
Deng Huiyan | 15.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Wu Jun | 07.05.2019 | 17.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Torbjörn Johansson | 07.05.2019 | 18.12.2020 | formand |
Wu Jun | 15.04.2019 | 06.05.2019 | formand |
Lars Torbjörn Johansson | 22.11.2017 | 06.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hao Chen | 22.11.2017 | 15.04.2019 | formand |
Wu Jun | 29.05.2017 | 14.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Diele | 29.05.2017 | 03.11.2017 | formand |
Paul William Bram | 17.01.2017 | 03.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Carina Margareta Karlsson | 20.04.2016 | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anna Helena Desiré Andréen Thorén | 12.02.2016 | 29.05.2017 | formand |
Pieter Oosting | 04.06.2015 | 17.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kennet Ingvar Lundberg | 04.06.2015 | 20.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Michele Caron Channer | 04.06.2015 | 12.02.2016 | formand |
Bernd Loeser | 23.04.2014 | 27.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ian Robert Rawcliffe | 09.10.2013 | 04.06.2015 | formand |
Michele Caron Channer | 02.10.2013 | 03.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Larry Douglas Hansen | 27.06.2011 | 09.10.2013 | formand |
Thomas Elsborg Jensen | 27.06.2011 | 02.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Knut Christian Döbeln | 27.06.2011 | 02.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Mark Stanley Shriro | 05.03.2009 | 27.06.2011 | formand |
Larry Douglas Hansen | 05.03.2009 | 01.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Siu Kwan Fan | 31.12.2008 | 27.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
King Cheung Vasco Fung | 12.08.2004 | 27.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Michael Robert Binns | 12.08.2004 | 31.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ole Biering | 09.03.2004 | 12.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
Christian Poulsen | 17.09.2003 | 12.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
René Barington | 24.03.2003 | 12.08.2004 | formand |
Jeppe Knud Skadhauge | 05.08.2002 | 17.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Bjerregaard Pedersen | 03.01.2000 | 09.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Lars Friis Østergaard | 03.01.2000 | 24.03.2003 | formand |
Steen Høier | 03.01.2000 | 09.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Wodschow | 03.01.2000 | 27.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Nybroe-Nielsen | 29.05.1997 | 03.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Wodschow | 14.06.1995 | 03.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Christian Poulsen | 14.06.1995 | 03.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Wodschow | 14.06.1995 | 03.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jens Krog Wodschow | 14.06.1995 | 03.01.2000 | formand |
Pia Steen Poulsen | 14.06.1995 | 29.05.1997 | bestyrelsesmedlem |