Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-03 fjernes Direktion: Sten Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-05-01 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-03 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-03 fjernes Legale ejere: DAN EGTVED HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-03 fjernes Navne: DAN EGTVED FINANS ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-03 fjernes Reelle ejere: Sten Andersen (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-03 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2020-10-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2015-12-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2015-12-02 tilføjes Vedtægter: 2015-12-02 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2015-12-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2007-10-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: dan@dan-egtved.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2002-09-25 tilføjes Direktion: Sten Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2002-09-25 fjernes Direktion: Lisbeth Rahbek Utoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: dan@dan-egtved.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1997-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er debitorfinansiering for Dan Egtved A/S. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 1997-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-09-03)
Den 1997-07-30 tilføjes Vedtægter: 1997-07-30 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 1995-11-03 fjernes Direktion: Sten Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-06 tilføjes Navne: DAN EGTVED FINANS ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 1995-10-05 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1958 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-05 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-05 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 1995-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-03)
Den 1995-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 1995-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-05-01 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 1995-05-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-01 tilføjes Legale ejere: DAN EGTVED HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 1995-05-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1958 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-01 tilføjes Reelle ejere: Sten Andersen (offentliggjort 2021-09-03)
Den 1995-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 1995-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 1995-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 1995-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2021-09-03)
Den 1995-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 1995-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-03)