Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Frølund Pedersen | 28.02.1995 | 09.03.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Yelva Pedersen | 23.06.1998 | 09.03.2005 | bestyrelse |
Ole Frølund Pedersen | 28.02.1995 | 09.03.2005 | bestyrelse |
Peter Blenstrup Nielsen | 28.02.1995 | 05.07.1999 | formand |
Aase Frølund Kristensen | 28.02.1995 | 23.06.1998 | bestyrelse |