Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-04-10 fjernes Navne: VIDEBÆK PROTEIN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 7, 6920 Videbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 fjernes Bestyrelse: Vilhelm Hald-Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 fjernes Direktion: Steen Ingolf Nissen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-25 tilføjes Bestyrelse: Helle Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-25 fjernes Bestyrelse: Hans Lindum Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-06 tilføjes Navne: VIDEBÆK PROTEIN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 fjernes Navne: SLP NR. 11.008 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 fjernes Bestyrelse: Mogens Gaardboe Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation og handel og hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-26 tilføjes Vedtægter: 1995-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 7, 6920 Videbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Bestyrelse: Mogens Gaardboe Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Navne: SLP NR. 11.008 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)