Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henry Ramon Bøhler | 20.11.1975 | 17.07.2012 | direktion |
Lars Kenneth Olofsson | 20.11.1975 | 14.06.2007 | direktion |
Thomas Thomsen | 20.11.1975 | 16.10.1990 | direktion |
Knud Børge Wandorf | 20.11.1975 | 24.02.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Leerhøj | 20.11.1975 | 16.10.1990 | bestyrelse |
Knud Holmen Jensen | 20.11.1975 | 16.10.1990 | bestyrelse |
Thomas Thomsen | 20.11.1975 | 16.10.1990 | bestyrelse |
Henning Thune | 20.11.1975 | 16.10.1990 | bestyrelse |
Aage Osvald Juhl Christiansen | 20.11.1975 | 13.12.1988 | bestyrelse |
Knud Børge Wandorf | 20.11.1975 | 24.02.1988 | bestyrelse |