Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2008-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nakkevej 29, 9640 Farsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-31 fjernes Direktion: Leo Torben Ottosen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-31 fjernes Navne: RISGÅRDE VINDKRAFTVÆRK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Stiftere: Leo Torben Ottosen, Aksel Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nakkevej 29, 9640 Farsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nakkevej 29, 9640 Farsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-25 tilføjes Direktion: Leo Torben Ottosen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 fjernes Direktion: Kulutánguak Lasse Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Navne: RISGÅRDE VINDKRAFTVÆRK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-24 fjernes Navne: RISGÅRDE VINDKRAFTVÆRK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Vedtægter: 2005-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-25 fjernes Bestyrelse: Regine Rachel Sofie Betha Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-01 tilføjes Bestyrelse: Thorbjørn Theodor Ottosen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 fjernes Bestyrelse: Anne-Lise Ottosen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Bestyrelse: Einar Leo Ottosen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Direktion: Kulutánguak Lasse Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Bestyrelse: Aksel Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Direktion: Aksel Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 660.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nakkevej 29, 9640 Farsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-15 tilføjes Bestyrelse: Aksel Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-15 tilføjes Direktion: Aksel Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-15 tilføjes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-15 tilføjes Navne: RISGÅRDE VINDKRAFTVÆRK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-15 tilføjes Stiftere: Leo Torben Ottosen, Aksel Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)