Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leo Torben Ottosen | 25.04.2005 | 31.05.2008 | direktion |
Kulutánguak Lasse Larsen | 01.01.1997 | 25.04.2005 | direktion |
Aksel Larsen | 15.06.1994 | 31.12.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thorbjørn Theodor Ottosen | 01.08.1998 | 25.04.2005 | formand |
Einar Leo Ottosen | 01.01.1997 | 25.04.2005 | bestyrelse |
Regine Rachel Sofie Betha Larsen | 15.06.1994 | 25.04.2005 | bestyrelse |
Anne-Lise Ottosen | 15.06.1994 | 01.08.1998 | formand |
Aksel Larsen | 15.06.1994 | 31.12.1996 | bestyrelse |