Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Iris Skov Hovmøller | 20.11.2023 | adm. dir |
Morten Hovmøller | 20.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Hovmøller | 20.12.2011 | 19.11.2023 | adm. dir |
Gorm Guldager Hansen | 30.05.1994 | 20.12.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Holte Teller | 27.05.2024 | formand |
Henriette Holmberg Olsen | 20.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Iris Skov Hovmøller | 20.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Hovmøller | 03.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Hovmøller | 29.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Ostenfeld Larsen | 20.11.2023 | 27.05.2024 | formand |
Iris Skov Hovmøller | 24.10.2019 | 19.11.2023 | formand |
Birte Eriksson | 29.09.2016 | 24.10.2019 | formand |
Jørgen Eriksson | 20.12.2011 | 03.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Gorm Guldager Hansen | 20.12.2011 | 29.09.2016 | formand |
Carl Christian Kejlskov Jørgensen | 30.05.1994 | 29.03.2010 | bestyrelsesmedlem |