Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Gorm Guldager Hansen | 30.05.1994 | |
Gorm Hansen Holding ApS (CVR 70304015) | NORMAL | 30.05.1994 |
M.J. ERIKSSON AKTIESELSKAB (CVR 71432017) | NORMAL | 30.05.1994 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mikkel Hovmøller HOLDING ApS (CVR 44128675) | NORMAL | 21.06.2023 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Nicolai Hovmøller HOLDING ApS (CVR 44128705) | NORMAL | 21.06.2023 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
M. HOVMØLLER HOLDING ApS (CVR 34201196) | NORMAL | 07.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
M. HOVMØLLER HOLDING ApS (CVR 34201196) | 01.01.2012 | 06.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
M.J. ERIKSSON HOLDING A/S (CVR 24209016) | 30.06.2005 | 07.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |