Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 67, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med rengøringsmidler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-07 fjernes Navne: TERRA NOVA SCANDINAVIEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-02-07 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-17 fjernes Bestyrelse: Anthony Kim Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-17 fjernes Direktion: Steen Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Bestyrelse: Ib Regnar Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Direktion: Alfred Magnus Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 tilføjes Vedtægter: 1994-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 tilføjes Navne: TERRA NOVA SCANDINAVIEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-11 fjernes Navne: PBH NR. 22.446 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-11 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 67, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Bestyrelse: Ib Regnar Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med rengøringsmidler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Navne: PBH NR. 22.446 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)