Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Andersen | 01.01.1994 | 17.11.1999 | direktion |
Alfred Magnus Sørensen | 01.01.1994 | 03.03.1997 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.01.1994 | 11.10.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leo Madsen | 01.01.1994 | 17.11.1999 | bestyrelse |
Alfred Magnus Sørensen | 01.01.1994 | 17.11.1999 | bestyrelse |
Steen Andersen | 01.01.1994 | 17.11.1999 | bestyrelse |
Anthony Kim Jensen | 01.01.1994 | 17.11.1999 | bestyrelse |
Ib Regnar Bruun | 01.01.1994 | 03.03.1997 | bestyrelse |