Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Reelle ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-05 tilføjes Bestyrelse: Trine Roos Stenberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-09-05 fjernes Bestyrelse: Steen Christensen Stærk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2023-12-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-13 tilføjes Vedtægter: 2023-04-13 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-11 tilføjes Bestyrelse: Anders Bruun Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-11 fjernes Bestyrelse: Signe Mørk Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-10 tilføjes Kontaktoplysninger: pb@modus.dk (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@modus.dk (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 tilføjes Binavne: MODUS Engineering A/S (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2019-05-08 tilføjes Vedtægter: 2019-05-08 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-04-05 tilføjes Bestyrelse: Steen Christensen Stærk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2016-04-05 fjernes Bestyrelse: Anders Bruun Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-11-25 tilføjes Legale ejere: Pbruun Holding ApS, Arne Ahlburg Lassen (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-11-24 fjernes Legale ejere: Pbruun Holding ApS (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-07-10 tilføjes Bestyrelse: Anders Bruun Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-07-10 fjernes Bestyrelse: Helle Bugge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-10 tilføjes Direktion: Pernille Bruun Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-07-19)
Den 2015-07-10 fjernes Direktion: Jens Erik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skarøvej 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 1, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-13 tilføjes Hjemmeside: www.modus.dk (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-03-09 tilføjes Reelle ejere: Arne Ahlburg Lassen (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2015-03-01 tilføjes Reelle ejere: Pernille Bruun Jørgensen (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2015-01-29 tilføjes Legale ejere: Pbruun Holding ApS (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 1, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 38, 7400 Herning (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2014-12-17 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-17 fjernes Bestyrelse: Nils Bugge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-17 tilføjes Direktion: Jens Erik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-17 fjernes Direktion: Nils Bugge (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 38, 7400 Herning (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2014-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2014-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, service og fremstillingsvirksomhed i og udenfor Danmark, samt enhver anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Vedtægter: 2014-01-22 (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-11-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-24 tilføjes Bestyrelse: Lis Daugaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-24 fjernes Bestyrelse: Ole Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Indretningsarkitekter (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2006-11-22 tilføjes Bestyrelse: Ole Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-22 fjernes Bestyrelse: Torben Engelbrecht-Vindnæs (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-11 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-22 fjernes Bestyrelse: Svend Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2005-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Novem Park 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Novem Park 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghaven 15, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 656.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 tilføjes Navne: MODUS A/S (offentliggjort 2001-06-21)
Den 2001-04-08 fjernes Navne: MODUS A/S. DESIGN & MARKETING MANAGEMENT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@modus.dk (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-02-22 fjernes Bestyrelse: Preben Byriel Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghaven 15, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-15 tilføjes Bestyrelse: Preben Byriel Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-15 tilføjes Direktion: Nils Bugge (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-15 tilføjes Navne: MODUS A/S. DESIGN & MARKETING MANAGEMENT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 1993-12-15 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 tilføjes Stiftere: Torben Engelbrecht-Vindnæs, Nils Bugge, MODUS HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)