Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pernille Bruun Jørgensen | 10.07.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Erik Pedersen | 17.12.2014 | 10.07.2015 | direktør |
Nils Bugge | 15.12.1993 | 17.12.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Trine Roos Stenberg | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Bruun Jørgensen | 11.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Arne Ahlburg Lassen | 10.07.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Christensen Stærk | 05.04.2016 | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Signe Mørk Madsen | 10.07.2015 | 11.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Bruun Jørgensen | 10.07.2015 | 05.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Pedersen | 17.12.2014 | 10.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lis Daugaard | 24.09.2013 | 10.07.2015 | formand |
Helle Bugge | 22.11.2006 | 10.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ole Andersen | 22.11.2006 | 24.09.2013 | formand |
Nils Bugge | 15.12.1993 | 17.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Torben Engelbrecht-Vindnæs | 15.12.1993 | 22.11.2006 | formand |
Svend Andersen | 15.12.1993 | 22.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Preben Byriel Olesen | 15.12.1993 | 22.02.1994 | bestyrelsesmedlem |