Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 11, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 fjernes Bestyrelse: Ole Trolle (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Direktion: Gorm Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 fjernes Navne: INTERNATIONAL COLOUR ENVELOPE ADVISERS TRADING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-29 tilføjes Bestyrelse: Kresten Dyhrberg Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 fjernes Bestyrelse: Ole Kresten Aagaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-12 tilføjes Bestyrelse: Niels Gorm Malý Rytter (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-12 fjernes Bestyrelse: Bjorn Torvald Bjurman (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-12 tilføjes Vedtægter: 1998-02-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-22 fjernes Bestyrelse: John Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 fjernes Bestyrelse: Werner Grimm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 fjernes Direktion: Werner Grimm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-18 tilføjes Bestyrelse: Werner Grimm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-18 tilføjes Direktion: Søren Walther Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-18 fjernes Direktion: Søren Walther Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-26 tilføjes Navne: INTERNATIONAL COLOUR ENVELOPE ADVISERS TRADING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-25 fjernes Navne: ABN NR. 241 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-25 fjernes Direktion: Ole Kresten Aagaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-25 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 11, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-03 tilføjes Bestyrelse: John Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Direktion: Ole Kresten Aagaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-03 tilføjes Navne: ABN NR. 241 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Revisor: P&H P/S, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)