Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gorm Kristiansen | 18.04.1995 | 30.06.2005 | direktion |
Werner Grimm | 18.04.1995 | 04.07.1996 | direktion |
Søren Walther Nielsen | 18.04.1995 | 18.04.1995 | direktion |
Ole Kresten Aagaard Nielsen | 03.01.1994 | 25.01.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kresten Dyhrberg Nielsen | 29.02.2000 | 30.06.2005 | bestyrelse |
Torben Hurup Andersen | 12.02.1998 | 30.06.2005 | bestyrelse |
Niels Gorm Malý Rytter | 12.02.1998 | 29.02.2000 | bestyrelse |
Gorm Kristiansen | 18.04.1995 | 30.06.2005 | bestyrelse |
Søren Walther Nielsen | 18.04.1995 | 30.06.2005 | bestyrelse |
Thorkild Kristiansen | 18.04.1995 | 04.07.1996 | bestyrelse |
Philipp Ernst | 18.04.1995 | 04.07.1996 | bestyrelse |
Marlies Horn-Grimm | 18.04.1995 | 04.07.1996 | bestyrelse |
Werner Grimm | 18.04.1995 | 04.07.1996 | bestyrelse |
Ole Trolle | 03.01.1994 | 30.06.2005 | bestyrelse |
Ole Kresten Aagaard Nielsen | 03.01.1994 | 29.02.2000 | bestyrelse |
Bjorn Torvald Bjurman | 03.01.1994 | 12.02.1998 | bestyrelse |
Carsten Ove Rasmussen | 03.01.1994 | 22.04.1997 | bestyrelse |
John Møller | 03.01.1994 | 22.04.1997 | bestyrelse |