Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeffrey Paul Batson | 02.11.2017 | 25.01.2024 | adm. dir |
Christian Peter Schmidt | 02.11.2017 | 29.11.2021 | direktør |
Christian Peter Schmidt | 09.08.1993 | 01.11.2017 | direktør |
Christian Peter Schmidt | 09.08.1993 | 28.04.1997 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Salskov-Iversen | 21.06.2007 | 20.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bent Henrik Madsen | 28.04.1997 | 20.12.2011 | formand |
Søren Møller Hansen | 28.04.1997 | 21.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Christian Peter Schmidt | 09.08.1993 | 20.12.2011 | bestyrelsesmedlem |