Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
FRIHAVNSKOMPAGNIET ApS (CVR 34202737) | NORMAL | 22.12.2011 |
Ralawise Scandinavia Aps (CVR 17244248) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.08.1993 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Ralawise Scandinavia Aps (CVR 17244248) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.08.1993 | 28.04.1997 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JAN E. OLESEN EFTF. ApS (CVR 26362598) | TVANGSOPLØST | 15.01.2002 | 02.07.2012 | bestyrelse |
Ralawise Scandinavia Aps (CVR 17244248) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.08.1993 | 20.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
MAYFAIR MARINE ApS (CVR 10783747) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.04.1987 | 03.05.1994 | bestyrelse |
NEUCAS HOLDING ApS (CVR 10361389) | NORMAL | 15.08.1986 | 29.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
P. SCHMIDT & CO. A/S (CVR 58099813) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.05.1943 | 10.12.1992 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FRIHAVNSKOMPAGNIET ApS (CVR 34202737) | NORMAL | 22.12.2011 | direktør |
NEUCAS HOLDING ApS (CVR 10361389) | NORMAL | 15.08.1986 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ralawise Scandinavia Aps (CVR 17244248) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.11.2017 | 29.11.2021 | direktør |
NEW JERSEY ApS (CVR 30082893) | OPLØST EFTER FUSION | 11.12.2006 | 27.06.2009 | direktion |
IDENTITY DANMARK ApS (CVR 27021557) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.06.2003 | 16.08.2004 | direktion |
Ralawise Scandinavia Aps (CVR 17244248) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.08.1993 | 01.11.2017 | direktør |
Ralawise Scandinavia Aps (CVR 17244248) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.08.1993 | 28.04.1997 | direktør |
MAGELLAN ApS (CVR 76157812) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.12.1984 | 17.05.1990 | direktion |
P. SCHMIDT & CO. A/S (CVR 58099813) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.05.1943 | 10.12.1992 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Peter Schmidt | 0 % | 11,11 % | 11,11 % | 22,22 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Christian Peter Schmidt (antal: 9) | 2 | 2 | 4 | 1 |
Pct. | 22 % | 22 % | 44 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Peter Schmidt (antal: 20) | 5 | 9 | 3 | 3 |
Pct. | 25 % | 45 % | 15 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |