Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-09-13 fjernes Navne: FITO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Olaigade 47, 1., 3000 Helsingør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 fjernes Stiftere: Pia Helstrup, Finn Asbjørn Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 fjernes Bestyrelse: Hans Marcus Kofoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 fjernes Direktion: Hans Marcus Kofoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Navne: FITO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Navne: WAVE TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Binavne: WAVE PRODUCTS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og kapitalanlæg samt at besidde aktieandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-23 tilføjes Vedtægter: 1995-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-19 fjernes Bestyrelse: Thomas Ajspur (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-19 fjernes Direktion: Thomas Ajspur (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-15 tilføjes Navne: WAVE TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-14 fjernes Navne: FITO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-23 fjernes Direktion: Birgitte Strøyer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Olaigade 47, 1., 3000 Helsingør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Bestyrelse: Thomas Ajspur (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Binavne: WAVE PRODUCTS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Direktion: Birgitte Strøyer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Navne: FITO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Stiftere: Pia Helstrup, Finn Asbjørn Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)