Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Marcus Kofoed | 11.05.1993 | 30.04.1996 | direktion |
Thomas Ajspur | 11.05.1993 | 19.10.1995 | direktion |
Birgitte Strøyer Nielsen | 11.05.1993 | 23.12.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Toft | 11.05.1993 | 30.04.1996 | bestyrelse |
Hans Marcus Kofoed | 11.05.1993 | 30.04.1996 | bestyrelse |
Thomas Ajspur | 11.05.1993 | 19.10.1995 | bestyrelse |