Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Cathala Nobel | 20.05.2008 | direktør |
Carsten Cathala Nobel | 20.05.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Peter Cathala Nobel | 01.06.1993 | 20.05.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Maja Charlotte Hjort Nobel | 20.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Zilla Juul Nobel | 20.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Torben Cathala Nobel | 01.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Cathala Nobel | 01.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Bjarne Nielsen | 24.06.1999 | 20.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Niels Peter Cathala Nobel | 01.06.1993 | 21.09.2019 | bestyrelsesmedlem |