Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Bestyrelse | ||||
Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Direktion | Binavne | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Aguasol International ApS. (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-12-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-10-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 fjernes Bestyrelse: Alis Sindbjerg Hinrichsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-09-26 tilføjes Bestyrelse: Alis Sindbjerg Hinrichsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-10-01 tilføjes Bestyrelse: Sanne Birk Nebbegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-09-30 fjernes Bestyrelse: Ditte Birk Nebbegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-08 tilføjes Bestyrelse: Ditte Birk Nebbegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2014-10-08 fjernes Bestyrelse: Jens Aage Jerslev (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og udvikling indenfor møbelindustrien, handel og finansiering samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-08 tilføjes Vedtægter: 2014-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Søren Nebbegaard (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2011-12-22 tilføjes Bestyrelse: Jens Aage Jerslev (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 fjernes Bestyrelse: Ole Søren Nebbegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Direktion: Ole Søren Nebbegaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 fjernes Binavne: SCHULTZ MØBELSNEDKERI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-01 tilføjes Legale ejere: SCHULTZ SEATING DENMARK A/S (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2009-09-21 tilføjes Bestyrelse: Allan Hvidbjerg Laxby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-21 fjernes Bestyrelse: Ole Lundkvist Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røddikvej 72, 8464 Galten (offentliggjort 2008-07-01)
Den 2008-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Røddikvej 70, 8464 Galten (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røddikvej 70, 8464 Galten (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Røddikvej 70, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (offentliggjort 2000-04-11)
Den 2005-08-29 tilføjes Bestyrelse: Ole Lundkvist Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-29 fjernes Bestyrelse: Povl Laurids Nielsen Fisker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 tilføjes Navne: SCHULTZ SEATING PRODUCTION A/S (offentliggjort 2005-06-22)
Den 2005-06-16 fjernes Navne: SCHULTZ MØBELSNEDKERI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-06-17 fjernes Binavne: SCHULTZ SEATING PRODUCTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-13 fjernes Direktion: Povl Laurids Nielsen Fisker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-19 tilføjes Bestyrelse: Ole Søren Nebbegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-19 fjernes Bestyrelse: Lissi Lundkvist Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (offentliggjort 2000-04-11)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 875.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-13 tilføjes Navne: SCHULTZ MØBELSNEDKERI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-12 fjernes Navne: JSC-3.003 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-12 fjernes Bestyrelse: Birgit Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 fjernes Direktion: Jørgen Schultz Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røddikvej 70, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-26 tilføjes Bestyrelse: Birgit Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 tilføjes Binavne: SCHULTZ SEATING PRODUCTION A/S, SCHULTZ MØBELSNEDKERI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 tilføjes Direktion: Jørgen Schultz Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-26 tilføjes Navne: JSC-3.003 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1993-04-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 tilføjes Stiftere: JSC INVEST ApS, JSC FINANS ApS, ApS JØRGEN SCHULTZ CHRISTENSEN. GALTEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)