Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Søren Nebbegaard | 22.12.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Povl Laurids Nielsen Fisker | 26.04.1993 | 13.09.2004 | direktion |
Jørgen Schultz Christensen | 26.04.1993 | 12.10.1993 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sanne Birk Nebbegaard | 01.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anders Nørgaard Kier | 08.10.2014 | bestyrelse |
Kristian Maan Tokkesdal | 08.10.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alis Sindbjerg Hinrichsen | 26.09.2019 | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ditte Birk Nebbegaard | 08.10.2014 | 30.09.2017 | bestyrelse |
Poul Kristian Mouritsen | 22.12.2011 | 08.10.2014 | bestyrelse |
Jørgen Schultz Christensen | 22.12.2011 | 08.10.2014 | bestyrelse |
Jens Aage Jerslev | 22.12.2011 | 08.10.2014 | formand |
Allan Hvidbjerg Laxby | 21.09.2009 | 22.12.2011 | bestyrelse |
Ole Lundkvist Andreasen | 29.08.2005 | 21.09.2009 | bestyrelse |
Ole Søren Nebbegaard | 19.09.2001 | 22.12.2011 | bestyrelse |
Povl Laurids Nielsen Fisker | 26.04.1993 | 29.08.2005 | bestyrelse |
Lissi Lundkvist Christensen | 26.04.1993 | 19.09.2001 | bestyrelse |
Birgit Madsen | 26.04.1993 | 12.10.1993 | bestyrelse |