Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Direktion | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Navne: Kai V. - Invest ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-20 fjernes Navne: MASKINFABRIKKEN SEEMA ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Vedtægter: 2018-11-21 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-19 tilføjes Direktion: Kai Erik Abildgaard Vogensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2017-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2017-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-08 fjernes Direktion: Kai Erik Abildgaard Vogensen (direktion) (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2016-12-31 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2016-12-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjeldparken 28, 6000 Kolding (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2014-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørkholtvej 24, 6092 Sønder Stenderup (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-09-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2013-09-17 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET I KOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørkholtvej 24, 6092 Sønder Stenderup (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2011-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørkholtvej 24, 6092 Sønder Stenderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-15 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET I KOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og håndværk. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2005-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Legale ejere: Kai Erik Abildgaard Vogensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-11-04 tilføjes Reelle ejere: Kai Erik Abildgaard Vogensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2005-11-04 tilføjes Vedtægter: 2005-11-04 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2005-07-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2005-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 473.182,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 tilføjes Navne: MASKINFABRIKKEN SEEMA ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2005-05-29 fjernes Navne: MASKINFABRIKKEN SEEMA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-14)
Den 2005-05-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-30 fjernes Bestyrelse: Inger From Vogensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Bestyrelse: René Weifenbach Vogensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 fjernes Bestyrelse: Conny Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 fjernes Revisor: Kurt Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 fjernes Bestyrelse: Britta Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.540.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørkholtvej 24, 6092 Sønder Stenderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-06 tilføjes Bestyrelse: Britta Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-06 tilføjes Direktion: Kai Erik Abildgaard Vogensen (direktion) (offentliggjort 2017-12-12)
Den 1993-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-06 tilføjes Navne: MASKINFABRIKKEN SEEMA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-06 tilføjes Revisor: Kurt Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-06 tilføjes Stiftere: Kai Erik Abildgaard Vogensen, Inger From Vogensen, Britta Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-12)