Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kai Erik Abildgaard Vogensen | 19.10.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kai Erik Abildgaard Vogensen | 06.04.1993 | 08.12.2017 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Weifenbach Vogensen | 30.05.1997 | 30.05.2005 | bestyrelse |
Kai Erik Abildgaard Vogensen | 06.04.1993 | 30.05.2005 | bestyrelse |
Inger From Vogensen | 06.04.1993 | 30.05.2005 | bestyrelse |
Conny Jakobsen | 06.04.1993 | 30.05.1997 | bestyrelse |
Britta Larsen | 06.04.1993 | 29.05.1996 | bestyrelse |