Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Strandgaard Knudsen | 06.09.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Sørensen | 03.04.1993 | 06.09.2019 | direktør |
Jens Sørensen | 03.04.1993 | 17.03.2004 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Flensted | 09.03.2023 | formand |
Marlene Strandgaard Knudsen | 06.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Strandgaard Knudsen | 02.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Sørensen | 03.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Peter Moritzen | 06.09.2019 | 09.03.2023 | formand |
Peter Burkal Larsen | 04.03.2016 | 06.09.2019 | formand |
Michael Billeskov Nissen | 22.05.2001 | 17.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jens Sørensen | 03.04.1993 | 06.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Claus Jarlgaard Jensen | 03.04.1993 | 04.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Burkal Larsen | 03.04.1993 | 03.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Carl Sørensen | 03.04.1993 | 22.05.2001 | bestyrelsesmedlem |