Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Claus Jarlgaard Jensen | 03.04.1993 | |
Jens Sørensen | 03.04.1993 | |
Lars Sørensen | 03.04.1993 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
AS Knudsen Holding ApS (CVR 37867063) | NORMAL | 23.05.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
LPT HOLDING ApS (CVR 27306683) | 02.03.2017 | 23.05.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
JPT HOLDING ApS (CVR 27306667) | 02.03.2017 | 23.05.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
AS Knudsen Holding ApS (CVR 37867063) | 02.03.2017 | 22.05.2019 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
LPT HOLDING ApS (CVR 27306683) | 26.06.2003 | 01.03.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
JPT HOLDING ApS (CVR 27306667) | 26.06.2003 | 01.03.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |