Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigsborgvej 36, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Bestyrelse: Michael Dennis Loeschen (formand) (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Direktion: Finn Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Legale ejere: SPG DENMARK ApS (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Navne: CARETEX ApS (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-07-01 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Stiftere: Merete Jørgensen, Dennis Winther Jørgensen, Birthe Bymar (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-17 tilføjes Direktion: Finn Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2014-12-17 fjernes Direktion: Philip Groen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Bestyrelse: Dominique Pierre Lucien Dupré (bestyrelse) (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2014-10-10 fjernes Bestyrelse: Philip Jan Groen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-03 tilføjes Bestyrelse: Philip Jan Groen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Bestyrelse: Birgit Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborgvej 36, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2014-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Priorsvej 36, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-04-02)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-26 tilføjes Bestyrelse: Nils Stenger (bestyrelse) (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2014-02-14 fjernes Bestyrelse: Leanne Misao Ono (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-31 tilføjes Legale ejere: SPG DENMARK ApS (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Priorsvej 36, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-04-02)
Den 2013-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sudergade 35, 3000 Helsingør (offentliggjort 2009-01-05)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2011-12-21 fjernes Revisor: Peter Kallermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion af produkter i plastfolier og tekstiler samt beslægtede materialer. (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2011-11-21 tilføjes Navne: CARETEX ApS (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2011-11-20 fjernes Navne: CARETEX A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2011-11-21 tilføjes Vedtægter: 2011-11-21 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2011-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2011-11-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-01 tilføjes Bestyrelse: Leanne Misao Ono (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Bestyrelse: Merete Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Direktion: Philip Groen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Direktion: Svend Peder Falk-Rønne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-07-01 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sudergade 35, 3000 Helsingør (offentliggjort 2009-01-05)
Den 2009-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 17, 2500 Valby (offentliggjort 2005-10-14)
Den 2008-06-27 fjernes Bestyrelse: Bent Søren Østergaard Bansholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med emballageartikler (offentliggjort 2005-05-20)
Den 2007-12-15 tilføjes Bestyrelse: Dennis Winther Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 17, 2500 Valby (offentliggjort 2005-10-14)
Den 2005-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandpromenaden 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-14 tilføjes Direktion: Svend Peder Falk-Rønne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-14 fjernes Direktion: Merete Jørgensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandpromenaden 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2004-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundtoldvej 8, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med emballageartikler (offentliggjort 2005-05-20)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt (offentliggjort 2005-02-04)
Den 2004-09-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af arbejdsbeklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af plastemballage (offentliggjort 2005-02-07)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-15 tilføjes Direktion: Dennis Winther Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-10 fjernes Direktion: Dennis Winther Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-19 tilføjes Bestyrelse: Bent Søren Østergaard Bansholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-26 tilføjes Direktion: Dennis Winther Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 fjernes Bestyrelse: Jens Winter (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 fjernes Bestyrelse: Kenneth Myrthue Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-29 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Myrthue Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-12 fjernes Bestyrelse: Dennis Winther Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-11 tilføjes Bestyrelse: Per Sloth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-05 tilføjes Bestyrelse: Svend Peder Falk-Rønne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-05 fjernes Bestyrelse: Hans Erik Thornsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Bibranche: Beklædningsindustri i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-11-01 tilføjes Bestyrelse: Hans Erik Thornsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 1993-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-08)
Den 1993-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundtoldvej 8, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-01 tilføjes Bestyrelse: Dennis Winther Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Bibranche: Beklædningsindustri i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt (offentliggjort 2005-02-04)
Den 1993-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af arbejdsbeklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-01 tilføjes Direktion: Merete Jørgensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-06-30 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 1993-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 1993-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af plastemballage (offentliggjort 2005-02-07)
Den 1993-01-01 tilføjes Navne: CARETEX A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 1993-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 1993-01-01 tilføjes Revisor: Peter Kallermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Stiftere: Merete Jørgensen, Dennis Winther Jørgensen, Birthe Bymar (offentliggjort 2016-02-08)
Den 1993-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-08)