Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Sørensen | 17.12.2014 | 07.12.2015 | direktion |
Philip Groen | 01.11.2011 | 17.12.2014 | direktion |
Svend Peder Falk-Rønne | 14.07.2005 | 01.11.2011 | direktion |
Dennis Winther Jørgensen | 15.12.2003 | 14.07.2005 | direktion |
Dennis Winther Jørgensen | 26.09.2002 | 10.07.2003 | direktør |
Merete Jørgensen | 01.01.1993 | 14.07.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dominique Pierre Lucien Dupré | 10.10.2014 | 07.12.2015 | bestyrelse |
Philip Jan Groen | 03.06.2014 | 10.10.2014 | bestyrelse |
Nils Stenger | 26.03.2014 | 07.12.2015 | bestyrelse |
Michael Dennis Loeschen | 01.11.2011 | 07.12.2015 | formand |
Birgit Andersen | 01.11.2011 | 03.06.2014 | bestyrelse |
Leanne Misao Ono | 01.11.2011 | 14.02.2014 | bestyrelse |
Dennis Winther Jørgensen | 15.12.2007 | 01.11.2011 | bestyrelse |
Bent Søren Østergaard Bansholt | 19.02.2003 | 27.06.2008 | bestyrelse |
Kenneth Myrthue Sørensen | 29.11.2001 | 11.09.2002 | bestyrelse |
Per Sloth | 11.05.2000 | 01.11.2011 | bestyrelse |
Svend Peder Falk-Rønne | 05.02.2000 | 01.11.2011 | bestyrelse |
Hans Erik Thornsen | 01.11.1995 | 05.02.2000 | bestyrelse |
Merete Jørgensen | 01.01.1993 | 01.11.2011 | bestyrelse |
Jens Winter | 01.01.1993 | 26.09.2002 | bestyrelse |
Dennis Winther Jørgensen | 01.01.1993 | 12.10.2000 | bestyrelse |