Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 27, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-05 fjernes Navne: INGENIØRKONTORET HERNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Stiftere: "ApS 17. AUGUST 1995" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Direktion: Søren Peter Wendt Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Revisor: VLN AF 1.4. 1996 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 tilføjes Direktion: Søren Peter Wendt Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 fjernes Direktion: Lars Erik Kragh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 tilføjes Direktion: Lars Erik Kragh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 fjernes Direktion: Tommy Meyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-01-27 tilføjes Navne: INGENIØRKONTORET HERNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-26 fjernes Navne: PHS 225 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-26 fjernes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Vedtægter: 1994-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 27, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-26 tilføjes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-26 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-26 tilføjes Navne: PHS 225 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-26 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S, VLN AF 1.4. 1996 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-26 tilføjes Stiftere: "ApS 17. AUGUST 1995" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)