Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Peter Wendt Larsen | 06.08.2004 | 31.12.2005 | direktion |
Lars Erik Kragh | 04.03.2004 | 06.08.2004 | direktion |
Knud Erik Hansen | 26.10.1992 | 04.03.2004 | direktion |
Tommy Meyer | 26.10.1992 | 04.03.2004 | direktion |
Peter Huuse Sørensen | 26.10.1992 | 26.01.1994 | direktion |