Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikshåbvej 44, 7183 Randbøl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 fjernes Bestyrelse: Oluf Stensgård Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Direktion: Oluf Stensgård Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Hovedbranche: Ferskvandsbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 fjernes Navne: A/S DANSKE VARMTVANDSFISK (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Stiftere: SØNDERJYLLANDS HØJSPÆNDINGSVÆRK ANDELSSELSKAB, NORWAY SEAFOODS DENMARK A/S, Jord & Beton A.m.b.a (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ferskvandsbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikshåbvej 44, 7183 Randbøl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikshåbvej 44, 7183 Randbøl (offentliggjort 1999-12-07)
Den 1999-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikshåbvej 44, 7183 Randbøl (offentliggjort 1999-12-07)
Den 1999-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Varnæsvej 15, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er opdræt og forarbejdning af fisk, samt handel med fisk og fiskeprodukter. Endvidere er det selskabet formål i forbindelse med ovennævnte aktiviteter at erhverve og udleje produktionsfaciliteter, herunder bygninger og inventar, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør sammen med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Vedtægter: 1999-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 fjernes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-28 tilføjes Bestyrelse: Christian Stensgård Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-28 fjernes Bestyrelse: Karl Otto Schultz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-28 tilføjes Direktion: Oluf Stensgård Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-28 fjernes Direktion: Mogens Højkær Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Bestyrelse: Bent Møller-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Direktion: Niels Andreas Thulstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-30 tilføjes Bestyrelse: Niels Frederik Bergh-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-30 fjernes Bestyrelse: Sven Erik Jespersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-23 fjernes Bestyrelse: Ib Yde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-18 fjernes Bestyrelse: Hugo Alan Blomquist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 tilføjes Bestyrelse: Jens Henrik Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Bestyrelse: Henning Hecht (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2.950.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Varnæsvej 15, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-06 tilføjes Bestyrelse: Henning Hecht (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-06 tilføjes Direktion: Niels Andreas Thulstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-06 tilføjes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-06 tilføjes Navne: A/S DANSKE VARMTVANDSFISK (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-06 tilføjes Stiftere: SØNDERJYLLANDS HØJSPÆNDINGSVÆRK ANDELSSELSKAB, NORWAY SEAFOODS DENMARK A/S, Jord & Beton A.m.b.a (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)