Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Oluf Stensgård Sørensen | 28.07.1998 | 04.02.2008 | direktion |
Mogens Højkær Larsen | 06.07.1992 | 28.07.1998 | direktion |
Niels Andreas Thulstrup | 06.07.1992 | 23.01.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgitte Kjærgaard Sørensen | 28.07.1998 | 04.02.2008 | bestyrelse |
Henny Sørensen | 28.07.1998 | 04.02.2008 | bestyrelse |
Christian Stensgård Sørensen | 28.07.1998 | 04.02.2008 | formand |
Niels Frederik Bergh-Hansen | 30.01.1995 | 23.01.1996 | bestyrelse |
Jens Henrik Møller | 12.05.1993 | 23.01.1996 | bestyrelse |
Oluf Stensgård Sørensen | 06.07.1992 | 04.02.2008 | bestyrelse |
Hans Støjberg | 06.07.1992 | 28.07.1998 | bestyrelse |
Søren Peder Stensgård Sørensen | 06.07.1992 | 28.07.1998 | bestyrelse |
Mogens Højkær Larsen | 06.07.1992 | 28.07.1998 | bestyrelse |
Karl Otto Schultz | 06.07.1992 | 28.07.1998 | bestyrelse |
Niels Andreas Thulstrup | 06.07.1992 | 23.01.1996 | bestyrelse |
Bent Møller-Jensen | 06.07.1992 | 23.01.1996 | bestyrelse |
Astrid Kornerup Thygesen | 06.07.1992 | 30.01.1995 | bestyrelse |
Per Sloth | 06.07.1992 | 30.01.1995 | bestyrelse |
Torsten Klein Mikkelsen | 06.07.1992 | 30.01.1995 | bestyrelse |
Ole Kronborg | 06.07.1992 | 30.01.1995 | bestyrelse |
Christian Stensgård Sørensen | 06.07.1992 | 30.01.1995 | bestyrelse |
Poul Aage Petersen | 06.07.1992 | 30.01.1995 | bestyrelse |
Sven Erik Jespersen | 06.07.1992 | 30.01.1995 | bestyrelse |
Ib Yde | 06.07.1992 | 23.11.1994 | bestyrelse |
Poul Tørring | 06.07.1992 | 18.07.1994 | bestyrelse |
Kurt Lauge Jensen | 06.07.1992 | 18.07.1994 | bestyrelse |
Hugo Alan Blomquist | 06.07.1992 | 18.07.1994 | bestyrelse |
Henning Hecht | 06.07.1992 | 12.05.1993 | bestyrelse |