Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Sørensen | 19.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Lynge Ottesen | 01.08.2023 | 19.03.2024 | direktør |
Henrik Sørensen | 02.06.2020 | 01.08.2023 | direktør |
Niels Peter Mathiesen | 29.06.1992 | 02.06.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Vestergaard Sørensen | 22.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Sørensen | 19.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Brit Vestergaard Sørensen | 19.03.2024 | formand |
Søren Junker Nielsen | 27.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brit Vestergaard Sørensen | 01.08.2023 | 18.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Sørensen | 01.08.2023 | 18.03.2024 | formand |
Henrik Lynge Ottesen | 02.06.2020 | 19.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Sørensen | 02.06.2020 | 31.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Brit Vestergaard Sørensen | 02.06.2020 | 31.07.2023 | formand |
Michael Møller Holm Pedersen | 31.03.2020 | 02.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kleis | 31.03.2020 | 02.06.2020 | formand |
Finn Sørensen | 24.01.2005 | 31.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Siggaard Mathiesen | 22.05.2001 | 02.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Finn Sørensen | 01.12.1999 | 18.11.2002 | bestyrelsesmedlem |
Niels Peter Mathiesen | 29.06.1992 | 31.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Siggaard Mathiesen | 29.06.1992 | 10.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kleis | 29.06.1992 | 10.11.2006 | formand |
Athanasios Komselis | 29.06.1992 | 01.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Orla Axel Sørensen | 29.06.1992 | 30.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Carl Georg Jensen | 29.06.1992 | 30.05.1999 | bestyrelsesmedlem |