Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
STENSEMINDE HOLDING ApS (CVR 27082874) | NORMAL | 01.06.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mathis Drift ApS (CVR 40243631) | 28.11.2018 | 01.06.2020 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
KRISTIAN MATHIESEN HOLDING ApS (CVR 30910168) | 11.10.2007 | 01.06.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
MATHIS HOLDING ApS (CVR 15251875) | 11.10.2007 | 27.11.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Furlerboom A/S (CVR 39037599) | NORMAL | 27.03.2024 | 100,00% | 100,00% |
Dansk Marine Center - Bådudstyr ApS (CVR 33771819) | NORMAL | 14.07.2023 | 100,00% | 100,00% |
DANSK MARINE CENTER - AARHUS A/S (CVR 31894131) | NORMAL | 18.10.2022 | 100,00% | 100,00% |
Dansk Marine Center - Aalborg Yacht Værft A/S (CVR 34801797) | NORMAL | 01.06.2020 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Dansk Marine Center - Aalborg Yacht Værft A/S (CVR 34801797) | NORMAL | 22.11.2012 | 31.05.2020 | 100,00% | 100,00% |