Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bibranche | Kontaktoplysninger |
Den 2024-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 139, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Bestyrelse: Anders Boelskifte Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Binavne: SKODSBORG VIGØR CENTER A/S, SKODSBORG SPA & FITNESS A/S, SKODSBORG LÆGECENTER A/S, SKODSBORG KURHOTEL & SPA A/S, SKODSBORG CARE A/S, RESTAURANT FREDERIK & LOUISE A/S (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Direktion: Susanne Åberg Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-02-15 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Legale ejere: Kurhotel Skodsborg A/S (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Navne: KURHOTEL SKODSBORG A/S (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-07-01 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Stiftere: Klaus Søgaard, Jan-Erik Gunnar Svensson, GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 fjernes Bestyrelse: Anne-Marie Østergaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-14 tilføjes Bestyrelse: Stine Lolk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-30 tilføjes Direktion: Susanne Åberg Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2018-07-30 fjernes Direktion: Mai Britt Kappenberger (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Bestyrelse: Claus Gregersen (formand) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2018-03-22 fjernes Bestyrelse: Jørgen Einar Tandrup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-21 fjernes Bestyrelse: Claus Gregersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Boelskifte Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2017-09-01 fjernes Bestyrelse: Annette Krumhardt Sadolin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Bestyrelse: Claus Gregersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-31 fjernes Direktion: Nils Rechter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-23 tilføjes Legale ejere: Kurhotel Skodsborg A/S (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2014-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed for gæster med ønske om ophold for styrkelse af sundhed og helbred, og behov for lægetilsyn, genoptræning og rekreation og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2014-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 3.975.000,00 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2014-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2014-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to direktører i forening (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2014-09-12 tilføjes Vedtægter: 2014-09-12 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-10 tilføjes Bestyrelse: Tommy Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-10 fjernes Bestyrelse: Jesper Lind Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 3.950.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-17 tilføjes Navne: KURHOTEL SKODSBORG A/S (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2013-06-16 fjernes Navne: SKODSBORG KURHOTEL & SPA A/S (offentliggjort 1999-12-06)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 3.900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Direktion: Mai Britt Kappenberger (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 3.800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2012-06-11 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Direktion: Anne Marie Duus Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 3.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 fjernes Binavne: SKODSBORG KURCENTER & HOTEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 3.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 3.355.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 fjernes Binavne: SPA SKODSBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-24 tilføjes Bestyrelse: Anne-Marie Østergaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-24 fjernes Bestyrelse: Erik Bonnerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-02 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Einar Tandrup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-02 fjernes Bestyrelse: Børge Munk Ebbesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-08-15)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Andet sundhedsvæsen (offentliggjort 2007-08-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-01 tilføjes Direktion: Anne Marie Duus Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-30 fjernes Direktion: Bent Ulrik Sort (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 139, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Bibranche: Andet sundhedsvæsen (offentliggjort 2007-08-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-08-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 139, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Andet sundhedsvæsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-17 tilføjes Bestyrelse: Annette Krumhardt Sadolin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-16 fjernes Bestyrelse: Kai Hugo Schrøder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-19 tilføjes Bestyrelse: Jesper Lind Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-19 fjernes Bestyrelse: Kjeld Erik Hjortshøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-11 fjernes Kontaktoplysninger: info@skodsborg.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-03 fjernes Bestyrelse: Jørgen Gorrissen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-15 tilføjes Bestyrelse: Erik Bonnerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@skodsborg.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: skodsborg@kurhotel.spa.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: skodsborg@kurhotel.spa.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-24 tilføjes Navne: SKODSBORG KURHOTEL & SPA A/S (offentliggjort 1999-12-06)
Den 1999-11-23 fjernes Navne: SKODSBORG KURCENTER & HOTEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-11-24 fjernes Binavne: SKODSBORG KURHOTEL OG SPA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-01 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 fjernes Revisor: Jesper Lind Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)