Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Åberg Pedersen | 30.07.2018 | 01.05.2024 | adm. dir |
Mai Britt Kappenberger | 01.11.2012 | 30.07.2018 | adm. dir |
Nils Rechter | 01.05.2007 | 31.12.2015 | direktør |
Anne Marie Duus Kristensen | 01.05.2007 | 07.06.2012 | adm. dir |
Bent Ulrik Sort | 15.02.1992 | 30.04.2007 | direktør |
Klaus Søgaard | 15.02.1992 | 22.12.1993 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stine Lolk | 14.05.2020 | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Gregersen | 22.03.2018 | 01.05.2024 | formand |
Anders Boelskifte Mogensen | 01.09.2017 | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Gregersen | 31.03.2017 | 21.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Pedersen | 10.03.2014 | 01.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Marie Østergaard Jensen | 24.03.2009 | 21.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Einar Tandrup | 02.04.2008 | 22.03.2018 | formand |
Annette Krumhardt Sadolin | 17.10.2005 | 01.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Lind Hansen | 19.03.2003 | 10.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Erik Bonnerup | 15.06.2001 | 24.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Børge Munk Ebbesen | 15.02.1992 | 02.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kai Hugo Schrøder | 15.02.1992 | 16.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Erik Hjortshøj | 15.02.1992 | 19.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Gorrissen | 15.02.1992 | 03.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Poul Hedegaard | 15.02.1992 | 08.04.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 15.02.1992 | 22.12.1993 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Søgaard | 15.02.1992 | 22.12.1993 | bestyrelsesmedlem |
Troels Elkiær Andersen | 15.02.1992 | 22.12.1993 | bestyrelsesmedlem |