Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Røllikevænget 1, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-25 fjernes Direktion: John Gregers Daugaard-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-25 fjernes Navne: SUNRISE ENTERPRISE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Stiftere: John Gregers Daugaard-Jensen, Irene Daugaard-Jensen, Allan Berg Jessen Bryld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-06 fjernes Bestyrelse: Niels Jacob Roldsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Bestyrelse: John Gregers Daugaard-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-10-30)
Den 2007-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Vedtægter: 2007-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 fjernes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 fjernes Bestyrelse: Sven Horsten (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-10-30)
Den 2004-10-30 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-28 tilføjes Bestyrelse: Niels Jacob Roldsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 fjernes Bestyrelse: Karin Høgh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-06 tilføjes Bestyrelse: Karin Høgh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-06 fjernes Bestyrelse: Irene Daugaard-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-06 tilføjes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-06 fjernes Revisor: H. A. P. REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-25 tilføjes Revisor: H. A. P. REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Revisor: Flemming Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Revisor: Flemming Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISOR F.R.R. TYGE JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISOR F.R.R. TYGE JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Revisor: Kurt Anders Højrup Andreasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-09 fjernes Revisor: Hans Erik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-02 tilføjes Revisor: Hans Erik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-02 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET VESTERLED 5. SØNDERSØ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Revisor: JØRGEN GEERTSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET RIO PARTNER A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 fjernes Bestyrelse: Allan Berg Jessen Bryld (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røllikevænget 1, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-06 tilføjes Bestyrelse: Allan Berg Jessen Bryld (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 tilføjes Direktion: John Gregers Daugaard-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-06 tilføjes Navne: SUNRISE ENTERPRISE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET RIO PARTNER A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER, JØRGEN GEERTSEN, AKTIESELSKABET VESTERLED 5. SØNDERSØ, Kurt Anders Højrup Andreasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 tilføjes Stiftere: John Gregers Daugaard-Jensen, Irene Daugaard-Jensen, Allan Berg Jessen Bryld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)